當媽媽因為小朋友會背9*9乘法表而高興的同時,印度小孩已經在背19*19乘法了!

難怪近幾年印度進步得那麼快~

新的乘法,不妨學一學。(圖/取自微信)
新的乘法,不妨學一學。(圖/取自微信)

印度的九九乘法表是從1背到19(→19×19乘法),不過您知道印度人是怎麼心算11到19的數字的乘法嗎?

印度式乘法口訣。(圖/取自微信)
印度式乘法口訣。(圖/取自微信)

看了下面內容之後才恍然大悟,實在太神奇了!

請試著用心算算出下面的答案:

13 × 12 = ?

(被乘數) (乘數)

印度人是這樣算的:

第一步:

先把「13」跟乘數的個位數「2」加起來,

13+2=15

第二步:

然後把第一步的答案乘以10(→也就是說後面加個0)

第三步:

再把被乘數的個位數「3」乘以乘數的個位數「2」

2×3=6

第四步:

(13+2)×10+6=156

就這樣,用心算就可以很快地算出11×11到19×19的乘法啦

這真是太神奇了!

我們試著演算一下:

14×13試算。
14×13試算。
16×17試算。
16×17試算。
19×19試算。
19×19試算。

附:印度速算方法大全

第一章高速印度數學

第一式 任意數和11相乘

1、 把和11相乘的數的首位和末位元數字拆開,中間留出若干空位。

2、 把這個數各個數位上的數字相加,

3、 把第二步求出的和依次填寫在上一步留出的空位上。

例如 19×11=1(1+9)9=209

253×11=2(2+5)(5+3)3=2783

925834×11=9(9+2)(2+5)(5+8)(8+3)(3+4)4=10184174

(注:滿十進一)

第二式 個位數是5的兩位數的乘方運算

1、 十位元上的數字乘以比它大1的數;

2、 在上一步的得數後面緊接著寫上25

例如 25×25=2×(2+1)25=625

55×55=5×(5+1)25=3025

95×95=9×(9+1)25=9025

第三式 十位數相同,個位數相加得10的兩位數的乘法

1、 十位元上的數字乘以比它大1的數;

2、 個位數相乘

3、 將第二步的得數直接寫在步驟1的得數後面。

例如 28×22=2×(2+1)(8×2)=616

34×36=3×(3+1) (4×6)=1224

67×63=6×(6+1)(7×3)=4221

98×92=9×(9+1)(8×2)=9016

第四式 十位數相同,個位數任意的兩位數的乘法

方法一:

1、 被乘數加上乘數個位上的數字,和乘以十位的整式數(11-19的乘以10,20-29的乘以20----);

2、 個位數相乘;

3、 將前兩步的得數相加。

例如 15×17=(15+7)×10+5×7=220+35=255

58×53=(58+3)×50+8×3=3050+24=3074

94×99=(94+9)×90+4×9=9270+36=9306

方法二:

1、 兩個數十位的整十數相乘;

2、 個位數相加的和乘以十位的整十數;

3、 個位數相乘;

4、 把前三步的得數相加。

例如 15×17=10×10+(5+7) ×10+5×7=100+120+35=255

58×53=50×50+(8+3) ×50+8×3=2500+550+24=3074

25×26=20×20+(5+6)×20+5×6=400+220+30=650

第五式 100---110之間的整數乘法

1、 被乘數加上乘數個位上的數字;

2、 個位上的數字相乘;

3、 將步驟2的得數直接寫在步驟1的後面。

例如 105×109=(105+9)(5×9)=11445

103×106=(103+6)(3×6)=10918

107×108=(107+8)(7×8)=11556

#印度 #乘法